ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF SUNDERLAND STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1148212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouhayna Mrabet | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Felicia Udofia | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Aliyu Babtunde Jimoh | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Sorochukwu George Cosmas | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Alison Charmaine Rutendo Kubwalo | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Joshua Richardson | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Prince Chinedu Ikechi | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Oludolapo Dada | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Kayleigh Tague | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Jessica Fogarty | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Alan Christopher lawley-Powell | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Dr Rose Guy | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.