MOTHER TONGUE & SUPPLEMENTARY SCHOOLS PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote any charitable purpose for the benefit of MTSSP members in supporting educational achievement of children and young people and relieving poverty within their communities, through providing advice, advocacy training and any other charitable activities in line with the charitable aims of the organisation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 14 Mai 2012: Cofrestrwyd
- MTSSP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Hussein | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Senait Gebrehiwet | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|||||
Yussuf Ahmed | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|||||
Sandra Volcere | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Maria Ghile | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Ahcene Mohamed Nacer | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Sadia Ahmed-Nur Ali | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.67k | £7.67k | £6.33k | £7.97k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.43k | £4.43k | £4.98k | £3.75k | £8.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Chwefror 2025 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Chwefror 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 NOV 2004
Gwrthrychau elusennol
2. THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO: TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF MTSSP MEMBERS IN SUPPORTING EDUCATIONAL ACHIEVEMENT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND RELIEVING POVERTY WITHIN THEIR COMMUNITIES, THROUGH PROVIDING ADVICE, ADVOCACY TRAINING AND ANY OTHER CHARITABLE ACTIVITIES IN LINE WITH THE CHARITABLE AIMS OF THE ORGANISATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50-51 Corker Walk
LONDON
N7 7RY
- Ffôn:
- 02075619830
- E-bost:
- admin@mtssp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window