ymddiriedolwyr THE LIGHT FUND COMPANY
Rhif yr elusen: 1145596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robyn Cowling | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Mark Schofield | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Helena Elisabeth Stopher | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Alexandra Salisbury | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Nicola Jane Webster | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Graham Hull | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Anne Frances Bradford | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Ian Michael Downes | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Paul Hodgson | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Sabrina Segalov | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||
Victoria Nicola Miller | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||
CAROLINE HIGH | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
IAN DAVID HYDER | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM SCOTT DW | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
TREVOR CHARLES JONES | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
ASHLEY ARUN SIDNEY HOLMAN | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|
||||
JACQUELINE ANN BROWN | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.