LITTLEHAMPTON CHILD CONTACT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting estranged parents to have regular contact with their children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
- MEETING POINT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Pauley | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
||||
Jane Dahill | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
Rev MARK JONATHAN STANDEN | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.74k | £1.25k | £2.71k | £3.79k | £4.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06k | £2.73k | £2.18k | £3.09k | £3.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/04/2010
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE TO OFFER A SAFE, FRIENDLY AND NEUTRAL ENVIRONMENT IN WEST SUSSEX WHERE CHILDREN OF SEPARATED FAMILIES CAN SPEND TIME WITH ONE OR BOTH PARENTS AND SOMETIMES OTHER FAMILY MEMBERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Malt Barn Cottage
Weavers Hill
ANGMERING
West Sussex
BN16 4BE
- Ffôn:
- 07771 520171
- E-bost:
- ltonchildcontactcentre@gmail.com
- Gwefan:
-
littlehamptonchildcontactcentre.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window