Hanes ariannol KOLLEL GAON YAAKOV
Rhif yr elusen: 1145554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.55k | £382.06k | £518.22k | £666.31k | £821.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.16k | £391.28k | £509.24k | £674.12k | £822.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.98k | £41.42k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £518.22k | £666.31k | £821.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £440.62k | £603.24k | £741.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £68.61k | £70.88k | £80.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.90k | £5.49k | £1.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £369.73k | £30.23k | £12.05k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.