Ymddiriedolwyr SPRINGFIELD BEES PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1147212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Debbie Pepper Cadeirydd 10 July 2019
Dim ar gofnod
Daniel Clark Ymddiriedolwr 04 February 2025
Dim ar gofnod
Lauren Land Ymddiriedolwr 26 January 2025
Dim ar gofnod
Laura Martin Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Sophie O'Sullivan Ymddiriedolwr 09 December 2021
Dim ar gofnod