ymddiriedolwyr STOPGAP SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1146601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Nicola Abbott | Cadeirydd | 22 May 2018 |
|
|
||||
Wendy Robson | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Aimee Lowe | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
LOUISE ELIZABETH FINNIGAN | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
||||
SOULEYMANE BAH | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN RENSHAW | Ymddiriedolwr | 14 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.