Hanes ariannol DEVON AND CORNWALL FURNITURE REUSE PROJECT LIMITED

Rhif yr elusen: 1146877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £121.88k £224.47k £129.39k £153.90k £175.00k
Cyfanswm gwariant £108.12k £147.08k £143.95k £176.07k £201.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £30.01k £7.74k N/A N/A