ymddiriedolwyr ABINGTON AVENUE U R C
Rhif yr elusen: 1146556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay Dian Kerr | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Croft | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Christine Patricia Whipp | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|||||
Julia Hardcastle | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
Jeffery Charles Prickett | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Stapleton | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|||||
Paul Ansell | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Kathryn Cottle | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
VAUGHAN WYNNE GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 26 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.