Hanes ariannol BUTTONS AND BOWS PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1145956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £119.79k £166.81k £156.92k £171.33k £176.64k
Cyfanswm gwariant £120.36k £177.12k £152.71k £161.64k £167.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £148.41k N/A N/A £155.34k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.69k N/A £151.00k N/A