Hanes ariannol THE LIGHTHOUSE CENTRE

Rhif yr elusen: 1148392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.71k £42.41k £59.41k £16.53k £43.90k
Cyfanswm gwariant £10.79k £28.69k £17.74k £52.03k £58.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.11k N/A N/A N/A