Hanes ariannol EMMAUS LEICESTERSHIRE AND RUTLAND

Rhif yr elusen: 1146326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £719.02k £866.64k £574.92k £439.23k £502.12k
Cyfanswm gwariant £593.42k £588.58k £604.42k £469.37k £561.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £95.24k £94.09k £7.50k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £351.14k £527.43k £161.16k N/A £56.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £201.07k £176.97k £250.17k N/A £295.56k
Incwm - Weithgareddau elusennol £166.79k £161.88k £161.66k N/A £143.46k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £26 £7 £8 N/A £4.33k
Incwm - Arall £0 £361 £1.92k N/A £2.35k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £586.15k £588.58k £604.42k N/A £554.52k
Gwariant - Ar godi arian £7.27k £0 £0 N/A £6.76k
Gwariant - Llywodraethu £10.10k £10.08k £10.95k N/A £10.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £128.63k N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A £0