Ymddiriedolwyr EMMAUS LEICESTERSHIRE AND RUTLAND
Rhif yr elusen: 1146326

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace Abigail Coiley | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Martin Russell- Hughes | Ymddiriedolwr | 04 February 2025 |
|
|
||||
Nichola Jayne Gascoigne | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Jane Grice | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Johnson | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Brown | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Lindsay Orton | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Simon Mark Lovell Stacey | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.