Hanes ariannol YESODEY HATORAH SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1148117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.27m | £1.66m | £1.81m | £1.74m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £1.82m | £1.58m | £1.74m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.44k | £133.06k | £623.57k | £132.21k | £79.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.61m | £995.29k | £945.13k | £944.04k | £759.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £512.23k | £485.25k | £671.93k | £606.38k | £557.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £146.60k | £183.98k | £188.29k | £192.84k | £281.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £1.80m | £1.56m | £1.70m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.47k | £11.51k | £23.10k | £42.11k | £24.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.60k | £16.56k | £9.60k | £19.20k | £19.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £240.86k | £300.82k | £190.75k | £142.99k | £68.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.