Hanes ariannol HUDDERSFIELD TOWN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1146501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.03m | £1.00m | £1.61m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £873.94k | £896.25k | £887.93k | £1.02m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £28.40k | £72.58k | £41.23k | £47.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £452.06k | £309.66k | £207.56k | £556.95k | £37.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.37k | £65.97k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £523.91k | £653.52k | £784.68k | £898.45k | £898.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £9.71k | £154.85k | £236.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £520.37k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £766.82k | £847.06k | £866.88k | £989.78k | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £107.13k | £49.18k | £21.05k | £35.10k | £11.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £64.28k | £21.71k | £8.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £76.28k | £109.76k | £62.90k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.