NECTAR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to relieve poverty and provide assistance to the needy in all parts of the world affected by war, natural disasters or catastrophes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Albania
- Bahrain
- Bangladesh
- Benin
- Bosnia And Herzegovina
- Burkina Faso
- Byrma
- Congo
- De Affrica
- Ethiopia
- Ffrainc
- Ghana
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Libanus
- Mali
- Mauritania
- Moroco
- Niger
- Pakistan
- Qatar
- Sbaen
- Senegal
- Somalia
- Sri Lanka
- Syria
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Tunisia
- Y Comoros
- Yemen
- Yr Aifft
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Y Swdan
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- NECTAR TRUST (Enw gwaith)
- QCUK (Enw gwaith)
- QATAR CHARITY (QCUK) (Enw blaenorol)
- QATAR CHARITY UK (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yousuf Ahmed Hassan Al-Hammadi | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Mohammed Abdulrahman Dabwan Saif | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Saleh Mohd F G Al-Marri | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24k | £32.51k | £15.97k | £1.94k | £2.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.97k | £48.41k | £0 | £1.82m | £711.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/03/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
1.TO RELIEF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE. 2.TO RELIEF THE NEED OF PEOPLE AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE. 3.THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF WAR OR NATURAL DISASTER, TROUBLE OR CATASTROPHE. 4.SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Prestons Chartered Accountants
364-368 Cranbrook Road
ILFORD
Essex
IG2 6HY
- Ffôn:
- 07881582658
- E-bost:
- INFO@NECTARTRUST.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window