Hanes ariannol COBRA GROUP FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1146100
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £7.89k £7.46k £7.32k £7.26k £1.18k
Cyfanswm gwariant £7.91k £7.55k £7.42k £7.34k £1.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A