ST MARYS SECRET GARDEN LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing education in the subjects of gardening, conservation and food production. Promoting social inclusion, relieving the needs of those people who are excluded and assisting them to integrate through gardening. Provision of facilities for recreation or other leisure time occupation of individuals who have need of such facilities or for the public at large in the interests of social welfare
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,420 o 1 gontract(au) llywodraeth a £71,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
- Dinas Llundain
- Hackney
- Islington
- Lewisham
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 14 Mai 2013: Cofrestrwyd
- ST MARYS SECRET GARDEN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Smithson | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|
||||
Pollyanna Rodrigues Goncalves | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Eloise Rahman | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.14k | £179.42k | £99.56k | £210.17k | £146.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.54k | £159.29k | £142.89k | £155.72k | £183.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.25k | £31.49k | £23.37k | N/A | £14.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.59k | £30.00k | £8.84k | £14.00k | £71.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 NOV 2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21/07/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“OBJECTS”) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING:(1)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECTS OF GARDENING, CONSERVATION AND FOOD PRODUCTION.(2)TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).(3)TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF HACKNEY AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.[NOTHING IN THE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND / OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008].
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KIRK HILLS CHARTERED ACCOUNTANTS
5 BARNFIELD CRESCENT
EXETER
EX1 1QT
- Ffôn:
- 01392474303
- E-bost:
- david@kirks.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window