CHRIST EXHIBITION MINISTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HOLDING REGULAR SERVICES TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH IN THE COMMUNITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 February 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Essex
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
- HOUSE OF FAITH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tonny Ato Ekuban | Ymddiriedolwr | 03 August 2024 |
|
|
||||
Abigail Ajani | Ymddiriedolwr | 03 August 2024 |
|
|
||||
JOYCE ABENA AMPONSAH AGYAPONG | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/02/2019 | 02/02/2020 | 02/02/2021 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.77k | £22.63k | £21.71k | £21.16k | £26.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.57k | £27.44k | £20.93k | £18.77k | £21.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 178 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 178 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2023 | 06 Medi 2024 | 279 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2023 | 06 Medi 2024 | 279 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2022 | 09 Ebrill 2023 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2021 | 07 Mai 2022 | 156 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2020 | 02 Ebrill 2021 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/03/2011 AS AMENDED ON 27/09/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHURCH (THE OBJECTS) ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; (B) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND (C) TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FORM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
95
Marine Court
Centurion Way
Purfleet
RM19 1ZX
- Ffôn:
- 07939200856
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window