THE PERU MISSION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF NEED IN PERU, PROVISION OF EDUCATIONAL MATERIALS/TRAINING, COORDINATION OF AWARENESS-RAISING VISITS TO LEARN ABOUT POVERTY, EDUCATION, PROMOTING HUMAN AND SOCIETAL DEVELOPMENT IN PERU. WORKING WITH LOCAL PEOPLE TO CREATE RELEVANT PROJECTS WHICH ENHANCE QUALITY OF LIFE AND ASPIRATIONS.WORKING WITH AUTHORITIES AND OTHER AGENCIES TO RELIEVE NEED, PARTICULARLY IN EMERGENCY SITUATIONS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Periw
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Graham | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||
Ruth Anne Everitt | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Rev Michael John Everitt | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Joanne Marie Hopper Holdsworth | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Tony Joy | Ymddiriedolwr | 29 November 2015 |
|
|
||||
Rev DENNIS TINDALL | Ymddiriedolwr | 29 November 2014 |
|
|||||
ALLAN HARGREAVES | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|||||
GERARD MORAN | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
FRANCIS LIAM HUGH O'NEILL | Ymddiriedolwr | 08 February 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.90k | £50.72k | £68.26k | £34.95k | £83.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.89k | £47.71k | £52.37k | £52.65k | £76.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 DEC 2011
Gwrthrychau elusennol
(1)FOR THE PUBLIC BENEFIT: A.THE RELIEF OF NEED AMONGST THE DISADVANTAGED POOR IN PERU BY THE PROVISION OF THE NECESSITIES OF LIFE, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD KITCHENS; B.THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION AMONGST PERSONS IN PERU BY THE PROVISION OF TEACHERS, BOOKS, CLASSROOM AIDS, SCHOOLS AND SUCH OTHER MATERIAL AS IS NECESSARY FOR EDUCATIONAL ADVANCEMENT: C.THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH BY THE PROVISION OF MEDICINES, VOLUNTEER MEDICAL STAFF, CLINICS, HOSPITALS, AND THE MOUNTING OF HEALTH EDUCATION CAMPAIGNS DESIGNED TO IMPROVE AND PRESERVE HEALTH; D.THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE PEOPLE OF PERU, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE PUBLIC AT LARGE; E.THE ADVANCEMENT OF RELIGION BY THE SUPPORT OF FAITH BASED GROUPS IN THE PRACTICAL EXPRESSION OF THE GOSPEL FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
74 Bloomfield Road
DARLINGTON
County Durham
DL3 6RZ
- Ffôn:
- 01914173156
- E-bost:
- theperumission@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window