ymddiriedolwyr THE WINE TRADE SPORTS CLUB FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1146874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Lucy Marcuson | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Nathan Jacob Muschamp Last | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
James Graham Read | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ALLAN ELIOTT LOCKHART | Ymddiriedolwr | 02 August 2013 |
|
|
||||
MARK BROKE LEVESON-GOWER | Ymddiriedolwr | 26 July 2013 |
|
|
||||
EDWARD DEMERY CVO | Ymddiriedolwr | 08 February 2012 |
|
|
||||
CHARLES TAVERNER | Ymddiriedolwr | 08 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.