ymddiriedolwyr CLINICAL MOVEMENT ANALYSIS SOCIETY UK AND IRELAND
Rhif yr elusen: 1148105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Damien Kiernan | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Dr Kit-Tzu Tang | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Dr Lizeth Sloot | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Samuel Oliver | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Alpesh Kothari | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Alan Royle | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Dr Fraser Philip | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer McCahill | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.