Hanes ariannol JAGAT GURU VALMIK JI MAHARAJ MANDIR GIAN ASHRAM U.K.

Rhif yr elusen: 1145785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (143 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £29.64k £24.22k £26.46k £25.59k £35.67k
Cyfanswm gwariant £26.34k £21.35k £24.34k £26.28k £38.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A