GREENWICH GURKHA EX-SERVICEMEN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charitable Activities during the period: 1. Celebrated Nepalese New Year Fri 13 Apr 2012. 2. Visited to Isle of Wight Sat 25 Aug 2012. 3. Celebrated Nepalese festival Tihar on Fri 02 Nov 2012. 4. Attended the Armed forces day on Sat 30 Jun 2012 and Remembrance Day on Sun 11 Nov 2012.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,770 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Greenwich
- Nepal
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
- GGESA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tul Maya Rai | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Ash Bahadur Gurung | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Om Parsad Gurung | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Siridhoj Limbu | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Bhim Bahadur Ghale Gurung | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Rewat Bahadur Thapa | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Bishnu Kumari Gurung | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Prem Jung Shahi | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
Hari Kumar Malla | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.33k | £40.43k | £55.36k | £54.72k | £54.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.54k | £33.18k | £51.97k | £56.47k | £56.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £30.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 181 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 181 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | 229 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Ionawr 2023
(Mae'r cyfrifon |
16 Gorffennaf 2024 | 229 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 26 Ebrill 2023 | 147 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 26 Ebrill 2023 | 147 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 31 Mawrth 2022 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 31 Mawrth 2022 | 121 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 26 Mawrth 2021 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 26 Mawrth 2021 | 116 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE OF EX-GURKHA COMMUNITIES. THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES OF THE MEMBER OF THE EX-GURKHA COMMUNITY. THE ADVANCEMENT OF ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE FOR MEN AND WOMEN OF GURKHA AND BROADER NEPALI COMMUNITIES. THE PROMOTION OF GOOD RELATION AND EQUALITY AND DIVERSITY BETWEEN PERSONS OF EX-GURKHAS COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Wernbrook Street
LONDON
SE18 7RX
- Ffôn:
- 07578906395
- E-bost:
- om_ghamrang@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window