ymddiriedolwyr THE SOHO SOCIETY
Rhif yr elusen: 1146589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Lord | Cadeirydd | 27 April 2017 |
|
|
||||
Wendy Hardcastle | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Nick Clemmow | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Jason Fisher-Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Mackay | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
Takashi O'Rourke | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Lucy Haine | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Marina Giorgina Tempia | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Jane Doyle | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
MARGARET ANNE BLOOMER | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|
||||
DAVID GLEESON | Ymddiriedolwr | 05 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.