Ymddiriedolwyr MERSEY WEAVER DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1145482

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Shaw | Cadeirydd | 29 April 2015 |
|
|
||||
Krish Daryanani | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Aaron Cawley | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|||||
Grace Ellen Wheeler | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Steven Wheeler | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Oliver Chambers | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
Michelle Lisa Pickstock | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
Cath Mudford | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
Ronald Sayle | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.