Hanes ariannol ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1145359
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £785.35k | £1.12m | £986.13k | £261.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £693.27k | £780.48k | £1.20m | £1.25m | £403.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £557.26k | £212.44k | £291.41k | £244.58k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.03k | £77.63k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £450.06k | £495.23k | £825.14k | £740.98k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58 | £63 | £60 | £571 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £456.24k | £106.41k | £130.33k | £59.90k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £679.98k | £773.25k | £1.08m | £1.21m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £7.23k | £123.58k | £45.87k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.27k | £8.27k | £15.64k | £36.24k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £678.68k | £763.11k | £1.06m | £1.17m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.