HORSLEY U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
University of the Third Age is a self-help movement for people no longer in full time employment, providing educational, creative and leisure opportunities. Horsley U3A is a learning cooperative which draws upon the knowledge, experience and skills of its own members to organise and provide interest groups in accordance with the wishes of the membership. The teachers learn and the learners teach!
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Gibson | Cadeirydd | 18 October 2023 |
|
|
||||
Mark Kevin Blowers | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|||||
Ray Gross | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Ruth Elaine Blowers | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Paul Dodgson | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Wendy Sampson | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
David Charles Lush | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
RICHARD DEIGHTON | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
Ian David Eversden | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|||||
PETER ARTHUR TALLON | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.88k | £3.07k | £7.44k | £9.83k | £10.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.56k | £5.82k | £8.40k | £9.85k | £8.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/08/2008 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUN 2018 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Parkside Place
East Horsley
LEATHERHEAD
Surrey
KT24 5BZ
- Ffôn:
- 01483281221
- E-bost:
- secretary@horsleyu3a.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window