Hanes ariannol ITS YOUR CHOICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1148418
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £306.34k | £310.21k | £261.04k | £192.44k | £316.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.81k | £286.38k | £259.58k | £201.22k | £290.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.50k | N/A | N/A | £11.87k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.78k | £63.26k | £50.79k | N/A | £112.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.