PEOPLE FOR PORTLAND ROAD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our five core aims for the conservation and enhancement of Portland Road are to improve: ? its physical appearance ? community facilities ? accessibility from the local area and wider area ? safety ? community involvement This year?s activities were again focused on community involvement, celebration of heritage and improvement of the physical appearance of the area. See trustees' report.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- PPR (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Ann Claridge | Cadeirydd | 22 September 2018 |
|
|
||||
Sedley Wilson | Ymddiriedolwr | 09 January 2021 |
|
|||||
Rachel McKoy | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
Shuba Rao | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
CHRISTINA PESKETT | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
||||
PAUL SCOTT | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.05k | £214 | £847 | £1.90k | £161 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64k | £889 | £1.08k | £3.83k | £531 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 MAY 2011 AS AMENDED ON 27/10/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR THE AREA OF LONDON SE25) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES. (B) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE. (C) THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT. (D) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
74 Ferndale Road
London
SE25 4QP
- Ffôn:
- 07982444773
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window