NEWCASTLE FRONTRUNNERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE AIM'S OF OUR CHARITY ARE: - (1) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR ATHLETICS. (2) TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY BY THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION IN RELATION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PEOPLE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1189438 NEWCASTLE FRONTRUNNERS
- 15 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- 17 Rhagfyr 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NFR (Enw gwaith)
- NORTHERN FRONTRUNNERS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.53k | £24.65k | £25.64k | £26.60k | £13.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.66k | £24.64k | £22.29k | £23.18k | £18.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £670 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 16 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 16 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 02 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 02 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 08 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 OCT 2011 AS AMENDED ON 04 MAR 2012 AS AMENDED ON 23 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: (1) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR ATHLETICS. (2) TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY BY THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION IN RELATION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PEOPLE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window