Hanes ariannol BUILD A SCHOOL IN GAMBIA

Rhif yr elusen: 1146651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.92k £3.79k £16.22k £20.16k £14.67k
Cyfanswm gwariant £33.21k £4.04k £17.23k £19.68k £14.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A