ymddiriedolwyr CANOLFAN GYMUNEDOL YSTRADOWEN COMMUNITY CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1147865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Hughes | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Llewelyn | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Julie Richards | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Keith Donald Davies | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|||||
Doreen Grove | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Daphne Jones | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
David Belcher | Ymddiriedolwr | 06 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.