ymddiriedolwyr BELARUS FREE THEATRE
Rhif yr elusen: 1147372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Foster Ball | Cadeirydd | 27 April 2020 |
|
|
||||||
BARONESS HELENA KENNEDY QC | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||||
Rt Hon Maria Frances Lewis Miller MP | Ymddiriedolwr | 24 October 2014 |
|
|||||||
Tania Clark | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||||
James Bierman | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|||||||
DAVID JUDE LAW | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||||
MICHAEL ATTENBOROUGH | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||||
SAMUEL WEST | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||||
DAVID LAN | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|||||||
ALISON STANLEY | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|||||||
LAURA WADE | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.