Hanes ariannol KNOWLEDGE FOR CHANGE

Rhif yr elusen: 1146911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £197.50k £123.69k £81.70k £254.26k £433.83k
Cyfanswm gwariant £142.90k £163.69k £79.21k £294.65k £409.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.14k £12.63k N/A N/A N/A