Ymddiriedolwyr Improving Lives Notts Ltd

Rhif yr elusen: 1146094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Holly Alana Sexton Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Georgina Charles Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Kayleigh Brown Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Ruth Ashburner Ymddiriedolwr 14 November 2022
SCROPTON RIDING FOR THE DISABLED CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Ola Junaid Ymddiriedolwr 12 October 2020
Dim ar gofnod
Ruth Hawkins Ymddiriedolwr 24 August 2020
Dim ar gofnod
DR MICHAEL HARRIS Ymddiriedolwr 30 January 2012
Dim ar gofnod