ymddiriedolwyr THE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1148393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Charles Glyn Davies | Cadeirydd | 18 February 2020 |
|
|
||||
Shalinder Taneja | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Dr Daniel McDonald-Smith | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Katy Owen | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Bobola Sunday Ajibola | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Isobel Harriet Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Omotayo Moses Titus | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Paige Grace Lynne Joanne Archer | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Consulota Carmen Price | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Laura Ellen Mary Batty | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.