Hanes ariannol DONCASTER PRIDE

Rhif yr elusen: 1146814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.82k £11.69k £15.85k £52.73k £84.52k
Cyfanswm gwariant £44.91k £1.71k £11.95k £59.13k £68.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A