DONCASTER PRIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY OF THOSE LIVING IN DONCASTER AND THE SURROUNDING AREAS BY:
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
44 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Doncaster
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER DEWSNAP | Cadeirydd | 18 January 2016 |
|
|
||||
John Anthony O'Neill | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
TREVOR JONES | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
Kevin Dorlin-Wagstaff | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
CATHERINE FOX | Ymddiriedolwr | 18 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.82k | £11.69k | £15.85k | £52.73k | £84.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.91k | £1.71k | £11.95k | £59.13k | £68.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 16 Chwefror 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/09/2008 AS AMENDED ON 02/04/2012 as amended on 07 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY OF THOSE LIVING IN DONCASTER AND THE SURROUNDING AREAS BY: 1) RAISING AWARENESS AMONG THE PUBLIC ABOUT THE ISSUES AND DIFFICULTIES AFFECTING THE LIVES OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) PEOPLE; 2) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY IN PARTICULAR THROUGH CELEBRATING THE DIVERSITY OF THE LGBT COMMUNITY; AND 3) STAGING AN ANNUAL LGBT FESTIVAL AND SMALLER EVENTS THROUGHOUT THE AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
West Suite
Unit F
Lakeside Boulevard
Doncaster
DN4 5PL
- Ffôn:
- 07813197107
- E-bost:
- info@doncasterpride.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window