THE PEWSEY AND DISTRICT FEAST AND CARNIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to promote the culture and heritage of our community whilst advancing any charitable purpose for the benefit of the community. We organise a series of community events in the second and third weeks of September each year around the Pewsey area targeted to provide something for all ages. Events include competitions, dances, races, talks and a Carnival first run in 1897.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,459 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1100015 THE PEWSEY AND DISTRICT FEASTE AND CARNIVAL
- 09 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Louise Parsons | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Andrea Saunders | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Julia Ann Marshall | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Alison Creasey-Benjamin | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Michael High | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
James Walker | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Carol Parsons | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.87k | £42.85k | £58.73k | £89.71k | £113.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.15k | £45.12k | £40.33k | £106.22k | £103.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.74k | £11.71k | £13.29k | £4.30k | £4.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Chwefror 2022 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 22 Chwefror 2022 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 SEP 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF PEWSEY AND SURROUNDING AREA AND TO PRESERVE THE CULTURAL HERITAGE AND TRADITION OF THE PEWSEY AND DISTRICT FEASTE BY THE PROMOTION OF AN ANNUAL CARNIVAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD FIRE ENGINE HOUSE
NORTH STREET
PEWSEY
WILTSHIRE
SN9 5EX
- Ffôn:
- 01672563101
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window