Hanes ariannol RECOIL TRAMPOLINE CLUB

Rhif yr elusen: 1145959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £239.47k £161.85k £188.34k £218.00k £257.63k
Cyfanswm gwariant £230.09k £194.79k £195.12k £225.00k £232.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £56.71k £56.41k N/A N/A