Ymddiriedolwyr RECOIL TRAMPOLINE CLUB
Rhif yr elusen: 1145959

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Timothy Kelleher | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|
||||
Grace Tandy | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Beryl Edna McMillan | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Ian Cox | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Stuart Gould | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
ANITA MARGARET KEEN | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||
TRICIA SHARPE | Ymddiriedolwr | 17 February 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.