SOUTH BRENT OLD SCHOOL COMMUNITY CENTRE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run an open access Community Centre from which we base charitable services to the community. We directly provide lettable rooms, a community library, a community resource centre and a community archive. We host the Post Office, South Brent and District Caring, Art House, The South Brent Community Fitness centre, Moortrees and a wide range of other groups and organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1066787 SOUTH BRENT COMMUNITY CENTRE GROUP
- 07 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- SBOSCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Kennerley | Cadeirydd | 29 February 2012 |
|
|
||||
Sheila Alexander | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|
||||
Sally Margaret Fairman | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Martin Sibley | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Rik Meek | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
David Macdiarmid | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||
Michael David Baines | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|
||||
DAVID KINROSS | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|
||||
Jane Wellens | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.34k | £52.80k | £50.75k | £56.95k | £152.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.81k | £31.38k | £45.71k | £49.40k | £58.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.72k | £22.81k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/04/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (“OBJECTS”) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND THE INHABITANTS OF SOUTH BRENT AND ITS ENVIRONS (THE "AREA OF BENEFIT") AND IN PARTICULAR TO: A) PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SOUTH BRENT AND NEIGHBOURHOOD BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; B) ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS; C) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
South Brent Old School Community Centre
Totnes Road
SOUTH BRENT
Devon
TQ10 9BP
- Ffôn:
- 0136472700
- E-bost:
- info@theoldschool.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window