ymddiriedolwyr BIRMINGHAM MUSEUMS TRUST
Rhif yr elusen: 1147014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niels de Vos | Cadeirydd | 20 February 2020 |
|
|||||
Jess Phillips MP | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Tracey Stephenson | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Simpson | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Liam Darbon | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Sapreena Kumari | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Robert James Cambray Alden | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Philip Michael Davis MBE | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Clive Lewis Bawden | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Dr Jane Louise Brooke-Smith | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Jonnie Turpie | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.