Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS CHURCH, MACCLESFIELD
Rhif yr elusen: 1146048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £272.81k | £266.98k | £280.05k | £257.99k | £314.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £271.10k | £269.85k | £228.36k | £244.23k | £295.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700 | £1.50k | £5.97k | £5.51k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.