THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS CHURCH, MACCLESFIELD

Rhif yr elusen: 1146048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our purpose is: "To worship God, to share the gospel of Jesus Christ, to welcome all who come and to contribute to the flourishing of the Macclesfield community." This we hope to do through the provision of worship and service here at St Michael's and in the wider community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £296,093
Cyfanswm gwariant: £226,424

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Chwefror 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MICHAEL'S PCC, MACCLESFIELD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL GRAHAM SIMMS Cadeirydd 09 February 2012
Dim ar gofnod
LAURA MUMMERY Ymddiriedolwr 27 April 2024
ST GEORGE'S SINGERS, POYNTON
Derbyniwyd: Ar amser
CRE8 MACCLESFIELD LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Mummery Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Hazel Hidden Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Ruth Simms Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Rakesh Alexander Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Jonathan Porter Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Kathryn Suzanne Wilcock Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Matthew Lewis Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Anne Radmall Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Patricia Wilson Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Esther Lawrence Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Heike Werner Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Martin Bancroft Ymddiriedolwr 24 March 2019
Dim ar gofnod
Jennifer Wild Ymddiriedolwr 24 March 2019
Dim ar gofnod
LYNNE SPEDDING Ymddiriedolwr 27 October 2017
Dim ar gofnod
Rachel Mary Mayers Ymddiriedolwr 27 October 2017
Dim ar gofnod
Rev Martin Nicholas Stephens Ymddiriedolwr 27 October 2017
Dim ar gofnod
PAUL RICHARD SPEDDING Ymddiriedolwr 10 August 2012
KING EDWARD MUSICAL SOCIETY OF MACCLESFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John Strutt Ymddiriedolwr 09 February 2012
NATIONAL YOUTH CHOIRS OF GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
ST MICHAEL'S RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CATHERINE HEAPY FOR THE MACCLESFIELD NATIONAL SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLINE CLULOW HALLET BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
HERITAGE OPERA LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE FOUNDATION OF SIR JOHN PERCYVALE IN MACCLESLFIELD OF 1502, RE-FOUNDED BY KING EDWARD VI IN 1552
Derbyniwyd: Ar amser
MACCLESFIELD MUSIC CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £280.05k £257.99k £314.35k £378.30k £296.09k
Cyfanswm gwariant £228.36k £244.23k £295.96k £315.65k £226.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £10.83k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.97k £5.51k N/A £250 £15.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Michael & All Angels Church
Market Place
MACCLESFIELD
SK10 1DY
Ffôn:
01625 421984