ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS CHURCH, MACCLESFIELD
Rhif yr elusen: 1146048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL GRAHAM SIMMS | Cadeirydd | 09 February 2012 |
|
|
||||||||||||||
Ruth Simms | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||||||||
Rakesh Alexander | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Jonathan Porter | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Kathryn Suzanne Wilcock | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Matthew Lewis | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Anne Radmall | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Esther Lawrence | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Patricia Wilson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Heike Werner | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Martin Bancroft | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||||||||||||
Jennifer Wild | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||||||||||||
LYNNE SPEDDING | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||||||||||||
Rachel Mary Mayers | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||||||||||||
Rev Martin Nicholas Stephens | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||||||||||||
PAUL RICHARD SPEDDING | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|||||||||||||||
Michael John Strutt | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.