Hanes ariannol SCHOOL OF HARD KNOCKS
Rhif yr elusen: 1147009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.31m | £1.11m | £1.56m | £1.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.32m | £1.04m | £1.54m | £1.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £339.93k | £262.74k | £47.10k | £37.94k | £25.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £77.89k | £27.50k | £131.68k | £1.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £562.57k | £390.96k | £290.20k | £380.50k | £511.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £177.17k | £180.31k | £120.20k | £196.45k | £269.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £506.89k | £735.74k | £565.67k | £976.91k | £999.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £131.68k | £1.67k | £143 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £987.23k | £1.14m | £925.88k | £1.33m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £182.66k | £175.34k | £110.40k | £212.04k | £243.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.53k | £28.39k | £15.77k | £25.18k | £31.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.