ZEBRA ACCESS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Develop opportunities for Deaf people by providing support, education, advice and access to training, technology, services, facilities and workshops to improve their life skills, health choices, activities and careers Support and develop strong Deaf community ethos and advocating wider social cohesion Educate and inform Deaf people of their basic human rights Lead/manage Film and Arts festivals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- ZEBRA ACCESS LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARILYN WILLRICH | Cadeirydd | 26 January 2012 |
|
|
||||
Wendi Brickliffe | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Louise Diane Rhodes | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Alexander Vann | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Iona Fletcher | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
CAROL ANN SALTER | Ymddiriedolwr | 04 July 2013 |
|
|
||||
SEBASTIANA MAZZOCCHIO | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
||||
NICOLA CLARE BEECH | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.76k | £187.23k | £213.13k | £207.28k | £344.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.19k | £134.27k | £234.19k | £190.69k | £276.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £250 | £3.50k | £3.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Mehefin 2023 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 09 Mehefin 2023 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 12 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECT[S] THE OBJECT[S] OF THE CIO [IS][ARE] “TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE IN THE DEAF COMMUNITY WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR DEAFNESS, TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY: A) DEVELOP OPPORTUNITIES FOR DEAF PEOPLE TO HAVE BETTER CHANCES IN LIFE BY PROVIDING ACCESS TO TRAINING AND WORKSHOPS TO IMPROVE THEIR LIFE SKILLS. B) ENCOURAGE, PROMOTE AND PROVIDE EMPLOYMENT FOR DEAF PEOPLE THROUGH PROVISION OF SUPPORT, EDUCATION AND ADVICE. C) SUPPORT AND PROMOTE STRONG COMMUNITY ETHOS BY ENCOURAGING DEAF PEOPLE TO BECOME MORE ACTIVE WITHIN THEIR COMMUNITIES AND WORK TOGETHER TO TACKLE COMMON PROBLEMS AS WELL AS ADVOCATE WIDER SOCIAL COHESION. D) RAISE AWARENESS AND IMPROVE ACCESSIBILITY TO TECHNOLOGY, SERVICES AND FACILITIES SO DEAF PEOPLE CAN ENJOY, UNDERSTAND AND DEVELOP THEMSELVES FURTHER. E) PROMOTE AND ADVOCATE HEALTHIER LIFESTYLES BY RAISING AND IMPROVING AWARENESS OF AVAILABLE ACTIVITIES AND HEALTH CHOICES F) LEAD AND MANAGE FILM AND ARTS FESTIVALS WHICH ALLOW DEAF PERFORMERS, COMMUNITIES AND DIRECTORS TO SHOWCASE THEIR TALENTS TO A WIDER AUDIENCE. G) EDUCATE AND INFORM DEAF PEOPLE OF BASIC HUMAN RIGHTS AS CITIZENS REGARDLESS OF THEIR AGE, DISABILITY, GENDER, MARRIAGE/CIVIL PARTNERSHIP, PREGNANCY/MATERNITY, SEXUALITY, RELIGION AND RACE. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008]
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ZEBRA ACCESS CIO
Creative Industries Centre
Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive
WOLVERHAMPTON
WV10 9TG
- Ffôn:
- 01902711688
- E-bost:
- carol@zebra-access.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window