PLAY ENGLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Play England is the national children's play charity for England. Play England works to support better play opportunities for children and young people throughout England, based on the child's right to play set out in in Article 31 of the UN Convention on the Rights of the Child.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 13 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1181998 CHURCHILL KIDS CLUB
- 18 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Rose Grant | Cadeirydd | 14 April 2016 |
|
|
||||
Archie Morrell | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Helen Dodd | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Richard Cocker | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Panash Shah | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Kirsty Wilson | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61k | £2.78k | £10.00k | £11.12k | £2.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.44k | £4.10k | £11.24k | £14.00k | £16.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/12/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/11/2012 as amended on 05 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
4 THE CHARITY'S OBJECTS, BEING FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ENGLAND, ARE: 4(1) TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) IN PARTICULAR A CHILD’S RIGHT TO PLAY AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT (ARTICLE 31 OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD); 4(2) TO PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR IMPAIRMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES, OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; 4(3) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR IMPAIRMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 4(4) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH QUALITY PLAY OPPORTUNITIES, AND THROUGH DEVELOPING AND SUPPORTING HIGH QUALITY AND ACCESSIBLE EDUCATION, TRAINING AND QUALIFICATIONS FOR ALL PEOPLE WITH AN INTEREST IN THE PROVISION OF CHILDREN’S PLAY SERVICES; 4(5) TO PROMOTE THE EFFECTIVE USE OF RESOURCES FOR CHARITABLE PURPOSES BY CHARITIES AND NON CHARITABLE ORGANISATIONS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE AND OTHER ASSISTANCE FOR ORGANISATIONS SUPPORTING PLAY OPPORTUNITIES AND PROVISION.
Maes buddion
ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Linden Accountants Ltd
Scrapstore House
21 Sevier Street
BRISTOL
BS2 9LB
- Ffôn:
- 07958 427293
- E-bost:
- info@playengland.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window